KRS 0000225741
NIP8710002834
REGON00065998600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BOLESŁAWIU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W BOLESŁAWIU
Data rejestracji 21 sty 2005 (20 lat temu) 21 sty 2005
Data usunięcia 04 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 170, BOLESŁAW, 33-220, BOLESŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #1561Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #45 BUDOWNICTWO #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #851 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMJANUSZ BEŁZOWSKI
Likwidator
2010-08-11
2011-04-04
FRANCISZEK TOPÓR
Członek Organu Nadzoru
2007-08-30
2010-08-11
HENRYK RACHMACIEJ
Członek Organu Nadzoru
2007-08-30
2010-08-11
ZBIGNIEW SKOWYRA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-30
2010-08-11
MIECZYSŁAW CHLASTAWA
Członek Organu Nadzoru
2008-03-10
2010-08-11
JÓZEF LIBERA
Członek Organu Nadzoru
2008-09-29
2010-08-11
ZBIGNIEW CZESŁAW ŁATA
Członek Organu Nadzoru
2005-01-21
2010-08-11
WŁADYSŁAW TOPÓR
Członek Organu Nadzoru
2005-01-21
2008-09-29
ROMAN KOWAL
Członek Organu Nadzoru
2005-01-21
2010-08-11
KAZIMIERZ MIECZYSŁAW CHRZAN
Członek Organu Nadzoru
2005-01-21
2008-09-29
KAZIMIERZ ŚWIATŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-21
2010-08-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU.
STANISŁAW KOZAKA
PREZES ZARZĄDU
2005-01-21
2008-03-10
JÓZEF ADAMCZYK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2005-01-21
2007-08-30
ALICJA MARIA CIEPIELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-21
2010-08-11
ZDZISŁAW JÓZEF CZUPRYNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-30
2010-08-11
KAZIMIERZ CHRZAN
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
2008-03-10
2008-09-29
KAZIMIERZ CHRZAN
PREZES ZARZĄDU
2008-09-29
2010-08-11
2005-01-21
2010-08-11
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BOLESŁAWIU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie