KRS 0000028369
NIP8730007384
REGON00081368300000
NazwaKÓŁKO ROLNICZE W ZACZARNIU
Krótka nazwaW ZACZARNIU
Data rejestracji 19 lip 2001 (23 lata temu) 19 lip 2001
Data usunięcia 16 mar 2016 16 mar 2016
Forma prawnaKÓŁKO ROLNICZE
Adres ZACZARNIE, 33-140, LISIA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNAEDWARD ZAUCHA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2016-03-16
STANISŁAW PARTYKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2009-03-30
CZESŁAW ZAUCHA
Członek Organu Nadzoru
2009-03-30
2016-03-16
GRZEGORZ ROBERT KAJPUST
Członek Organu Nadzoru
2009-03-30
2010-03-17
STANISŁAW PARTYKA
Członek Organu Nadzoru
2010-03-17
2016-03-16
RYSZARD WOJNAROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-02-02
2016-03-16
TADEUSZ KOZIOŁ
Członek Organu Nadzoru
2015-02-02
2016-03-16
JAN KOŁODZIEJ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2009-03-30
JANUSZ BEŁZOWSKI
Likwidator
2015-02-02
2016-03-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU KÓŁKA ROLNICZEGO PODPISUJĄ POD PIECZĘCIĄ KÓŁKA ROLNICZEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU,W TYM PREZES LUB WICEPREZES.
ZBIGNIEW KRÓL
PRZEWODNICZĄCY
2001-07-19
2009-09-30
ZBIGNIEW KRÓL
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-30
2010-03-17
STANISŁAW PARTYKA
PREZES
2009-09-30
2010-03-17
BOGDAN KOCOŁ
WICEPREZES
2010-03-17
2012-07-24
FRANCISZEK CHŁOPEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-17
2015-02-02
ZBIGNIEW KRÓL
PREZES
2010-03-17
2015-02-02
CZESŁAW ZAUCHA
WICEPREZES
2001-07-19
2009-09-30
ALICJA KMIECIK
SEKRETARZ
2001-07-19
2015-02-02
FRANCISZEK CHŁOPEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-19
2009-09-30
GRZEGORZ KAJPUST
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-19
2009-09-30
2001-07-19
2015-02-02
KÓŁKO ROLNICZE W ZACZARNIU
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie