KRS 0000224705
NazwaEUROPARTNER - INTERCONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUROPARTNER - INTERCONTACT
Data rejestracji 23 gru 2004 (20 lat temu) 23 gru 2004
Data usunięcia 06 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LIPOWA, 14, ZIELONKA, 05-220, ZIELONKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 160000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWspólnik
2004-12-23
2019-09-06
320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000 ZŁOTYCH
01565098200000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ROBERT DANIEL ZAJĄCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-12-23
2005-11-04
DARIUSZ ZAJĄCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-11-04
2006-03-31
KRZYSZTOF MISZCZUK
PREZES ZARZĄDU
2006-03-31
2006-05-24
SŁAWOMIR ZDZISŁAW JUREK
PREZES ZARZĄDU
2006-05-24
2006-09-15
SYLWESTER PAWEŁ SZYC
PREZES ZARZĄDU
2006-09-15
2019-09-06
2004-12-23
2006-05-24
POLIGONOWA, 3, WARSZAWA, 04-051, WARSZAWA, POLSKA
2006-05-24
2006-09-15
PAŃSKA, 73, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
2006-09-15
2006-10-26
WARYŃSKIEGO, 28, WARSZAWA, 00-650, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie