KRS 0000191723
NIP1132461419
REGON01565098200000
NazwaEUROPARTNER GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUROPARTNER GROUP POLAND
Data rejestracji 30 sty 2004 (21 lat temu) 30 sty 2004
Data usunięcia 06 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, -----, ZIELONKA, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEROBERT DANIEL ZAJĄCZKOWSKI
Wspólnik
2004-01-30
2005-08-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
Wspólnik
2005-08-31
2006-05-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
14020708900000
SŁAWOMIR ZDZISŁAW JUREK
Wspólnik
2006-05-30
2006-09-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
SYLWESTER PAWEŁ SZYC
Wspólnik
2006-09-19
2024-05-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
SŁAWOMIR ZDZISŁAW JUREK
PREZES ZARZĄDU
2006-05-30
2006-09-19
SYLWESTER PAWEŁ SZYC
PREZES ZARZĄDU
2006-09-19
2024-05-06
KRZYSZTOF STANISŁAW WITAK
PREZES ZARZĄDU
2004-01-30
2005-08-31
DARIUSZ ZAJĄCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-08-31
2006-04-03
KRZYSZTOF MISZCZUK
PREZES ZARZĄDU
2006-04-03
2006-05-30
2004-01-30
2004-11-05
AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 53, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA
2004-11-05
2005-08-12
POLIGONOWA, 3, WARSZAWA, 04-051, WARSZAWA, POLSKA
2005-08-12
2005-12-13
CZERNIAKOWSKA, 73/79, WARSZAWA, 00-718, WARSZAWA, POLSKA
2005-12-13
2005-12-28
JAGIELOŃSKA, 55, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
2006-01-17
2006-03-16
ŚWIDERSKA, 37, WARSZAWA, 03-128, WARSZAWA, POLSKA
2006-05-30
2006-09-19
PAŃSKA, 73, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
2006-09-19
2006-10-31
WARYŃSKIEGO, 28, WARSZAWA, 00-650, WARSZAWA, POLSKA
2006-10-31
2013-02-27
LIPOWA, 14, ZIELONKA, 05-220, ZIELONKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie