KRS 0000224309
REGON38295713000000
Nazwa"FUNDACJA SERCE TWOJE SERCE MOJE"
Krótka nazwaSERCE TWOJE SERCE MOJE
Data rejestracji 17 gru 2004 (20 lat temu) 17 gru 2004
Data usunięcia 23 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7440Z REKLAMA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃSŁAWOMIR BRONISŁAW SIBIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-17
2020-06-23
ANDRZEJ GOŁASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-17
2020-06-23
JERZY ANDRZEJ DŁUGOKĘCKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-17
2020-06-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacji§ 25 PKT 4 "OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE." § 26 PKT 2 "ZARZĄD FUNDACJI W SZCZEGÓLNOŚCI: MOŻE USTANAWIAĆ PEŁNOMOCNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU FUNDACJI OKREŚLAJĄC ZAKRES ICH UMOCOWANIA."
JACEK ANDRZEJ RUDNICKI
ZASTĘPCA DYREKTORA FUNDACJI
2004-12-17
2020-06-23
BOGDAN ZYGMUNT BURKACKI
DYREKTOR FUNDACJI
2004-12-17
2020-06-23
IWONA TERESA BŁAŻEJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
2004-12-17
2020-06-23
KAROLINA ZOFIA KAŹMIERCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
2004-12-17
2020-06-23
2004-12-17
2019-12-12
GORZYKOWSKA, 5, WARSZAWA, 03-552, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie