KRS 0000224079
NIP6922382993
REGON39107700500000
NazwaPROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROGRES
Data rejestracji 15 gru 2004 (20 lat temu) 15 gru 2004
Data usunięcia 23 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUBIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 773950,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWENORBERT RYSZARD WOJNAROWSKI
Wspólnik
2004-12-15
2007-03-21
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2007-03-21
2012-02-13
10 024 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 501 200,00 ZŁ (PIĘĆSET JEDEN TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
39103538900000
JAROSŁAW CHODACKI
Wspólnik
2010-10-14
2024-07-23
7539 (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 376.950,00 ZŁ (TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH).
MAREK WIESŁAW WOJNAROWSKI
Wspólnik
2004-12-15
2007-03-21
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BARBARA WOJNAROWSKA
Wspólnik
2012-02-13
2024-07-23
6405 (SZEŚĆ TYSIĘCY CZTERYSTA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 320.250,00 ZŁ (TRZYSTA DWADZIEŚCIA TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH).
MAGDALENA LIDIA WOJNAROWSKA
Prokurent
2009-07-24
2012-02-13
PROKURA SAMOISTNA
MAREK WIESŁAW WOJNAROWSKI
Likwidator
2013-09-03
2015-09-22
NORBERT RYSZARD WOJNAROWSKI
Likwidator
2015-09-22
2024-07-23
JAROSŁAW CHODACKI
Członek Organu Nadzoru
2011-02-07
2024-07-23
BARBARA WOJNAROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-02-07
2024-07-23
MAREK WIESŁAW WOJNAROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-02-07
2011-05-10
KAMIL WOJNAROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-10
2024-07-23
MAREK WOJNAROWSKI
Kurator
2013-06-06
2016-03-03
JAROSŁAW CHODACKI
Kurator
2012-11-29
2013-02-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiGDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 5.000.000 ZŁOTYCH UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. OŚWIADCZENIA WOLI PRZEKRACZAJĄCE TĘ KWOTĘ MUSZĄ BYĆ SKŁADANE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEŚLI JEST USTANOWIONY.
JAROSŁAW TOMASZ SOBCZAK
PREZES ZARZĄDU
2009-07-24
2011-05-10
MAREK WIESŁAW WOJNAROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-05-10
2012-02-13
JAROSŁAW CHODACKI
PREZES ZARZĄDU
2012-02-13
2012-11-29
MAREK WIESŁAW WOJNAROWSKI
PREZES
2004-12-15
2009-07-24
JAROSŁAW TOMASZ SOBCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-21
2009-07-24
2004-12-15
2011-08-11
AGENCJA OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI "PROGRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-08-11
2013-09-03
PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-12-15
2005-03-31
KAMIENNA, 4A, LUBIN, 59-300, LUBIN, POLSKA
2005-03-31
2013-02-01
KISIELEWSKIEGO, 13, LUBIN, 59-300, LUBIN, POLSKA
2013-02-01
2013-09-03
---, ---, LUBIN, ---, ---, POLSKA
2013-09-03
2015-06-08
KAMIENNA, 1J, LUBIN, 59-300, LUBIN, POLSKA
2015-06-08
2018-09-14
UL. STEFANA KISIELEWSKIEGO, 13A, LUBIN, 59-300, LUBIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie