KRS 0000223998
NIP9512129687
REGON01590136100000
NazwaTEMPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTEMPO
Data rejestracji 29 gru 2004 (20 lat temu) 29 gru 2004
Data usunięcia 02 mar 2018 02 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKKHAGANI SALIMZADE
Wspólnik
2004-12-29
2007-03-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00
RAYISA HNEDKO
Wspólnik
2004-12-29
2007-03-29
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500,00
RAISA BABAEVA
Wspólnik
2004-12-29
2013-11-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500,00
LYUDMYLA SOTNIK
Wspólnik
2007-03-29
2013-11-21
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500 ZŁOTYCH
MICHAŁ KRZYSZTOF TUBIELEWICZ
Wspólnik
2013-11-21
2015-12-23
255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 127 500,00 ZŁOTYCH
MAGSUD MUSTAFAYEV
Wspólnik
2013-11-21
2015-12-23
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22 500,00 ZŁOTYCH
ANDRII AIVAZIAN
Wspólnik
2015-12-23
2018-03-02
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150 000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
AGNIESZKA KRASOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-09-22
2015-02-10
MICHAŁ KRZYSZTOF TUBIELEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-02-10
2015-12-23
KHAGANI SALIMZADE
PREZES
2004-12-29
2007-03-29
DMYTRO TULUPOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-29
2005-11-22
RAYISA HNEDKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-22
2007-03-29
LYUDMYLA SOTNIK
PREZES ZARZĄDU
2007-03-29
2009-02-20
LYUDMYLA SOTNIK
PREZES ZARZĄDU
2009-02-20
2013-11-21
MICHAŁ KRZYSZTOF TUBIELEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-11-21
2014-09-22
ANDRII AIVAZIAN
PREZES ZARZĄDU
2015-12-23
2018-03-02
2004-12-29
2013-11-21
PUSZCZYKA, 10, WARSZAWA, 02-785, WARSZAWA, POLSKA
2013-11-21
2017-09-13
ALEJA SOLIDARNOŚCI, 115, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie