KRS 0000223680
REGON27834473500000
Nazwa"PROFTECH" SPÓŁKA JAWNA, D. GUJA, D. NOWIŃSKI
Krótka nazwa"PROFTECH", D. GUJA, D. NOWIŃSKI
Data rejestracji 13 gru 2004 (20 lat temu) 13 gru 2004
Data usunięcia 07 mar 2019 07 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres MARONIA, 44, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5182Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #5184Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #5187Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7487 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANADARIUSZ GUJA
Wspólnik
2007-12-13
2019-03-07
KAROLINA JOANNA ŁUKASIAK
Wspólnik
2010-11-26
2011-09-02
KATARZYNA JOANNA ŁUKASIAK WÓJCIK
Wspólnik
2010-11-26
2011-09-02
MATEUSZ MARIUSZ ŁUKASIAK
Wspólnik
2010-11-26
2011-09-02
MARIUSZ DANIEL ŁUKASIAK
Wspólnik
2004-12-13
2010-11-26
DARIUSZ CEZARY NOWIŃSKI
Wspólnik
2004-12-13
2019-03-07
MAREK STANISŁAW PAWŁOWSKI
Wspólnik
2004-12-13
2011-09-02
RYSZARD NIKIEL
Wspólnik
2004-12-13
2010-11-26
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK I PROKURENT (JEŻELI ZOSTANIE POWOŁANY).
MARIUSZ DANIEL ŁUKASIAK
Członek Organu Reprezentacji
2004-12-13
2010-11-26
RYSZARD NIKIEL
Członek Organu Reprezentacji
2004-12-13
2010-11-26
DARIUSZ CEZARY NOWIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2004-12-13
2019-03-07
MAREK STANISŁAW PAWŁOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2004-12-13
2011-09-02
DARIUSZ GUJA
Członek Organu Reprezentacji
2007-12-13
2019-03-07
KATARZYNA JOANNA ŁUKASIAK WÓJCIK
Członek Organu Reprezentacji
2010-11-26
2011-09-02
2004-12-13
2007-12-13
"PROFTECH" SPÓŁKA JAWNA, M. ŁUKASIAK, R. NIKIEL, D. NOWIŃSKI, M. PAWŁOWSKI
2007-12-13
2010-11-26
"PROFTECH" SPÓŁKA JAWNA, D. GUJA, M. ŁUKASIAK, R. NIKIEL, D. NOWIŃSKI, M. PAWŁOWSKI
2010-11-26
2011-09-02
"PROFTECH" SPÓŁKA JAWNA, D.GUJA, D.NOWIŃSKI, M.PAWŁOWSKI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie