KRS 0000174715
NIP8971687825
REGON93294674400000
Nazwa"DATA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDATA
Data rejestracji 02 paź 2003 (21 lat temu) 02 paź 2003
Data usunięcia 18 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARONIA, 44, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#382 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #4312 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4329 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4671 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4672 SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4673 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4675 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4677 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4661 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #8121 NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122 SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #9103 DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIANNA MARIOLA BĄCZKIEWICZ
Wspólnik
2003-10-02
2005-04-22
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
ELWIRA STEFANIA KOWALSKA
Wspólnik
2005-04-22
2008-06-30
95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
RENATA DULIBA
Wspólnik
2008-06-30
2022-11-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK I PROKURENT, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
ANNA MARIOLA BĄCZKIEWICZ
PREZES SPÓŁKI
2003-10-02
2005-04-22
ELWIRA STEFANIA KOWALSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-04-22
2008-06-30
RENATA DULIBA
PREZES ZARZĄDU
2008-06-30
2022-11-18
2005-04-22
2007-06-22
PEŁCZYŃSKA, 119, WROCŁAW, 51-180, WROCŁAW, POLSKA
2003-10-02
2005-04-22
KRUPNICZA, 2, WROCŁAW, 50-075, WROCŁAW, POLSKA
2007-06-22
2008-06-30
WARMIŃSKIEGO, 20, BYDGOSZCZ, 85-054, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie