KRS 0000222821
REGON33103353000000
NazwaALEX-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALEX-BIS
Data rejestracji 17 gru 2004 (20 lat temu) 17 gru 2004
Data usunięcia 19 kwi 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PILSKA, 5, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASERGUEI CHLIAPNIKOV
Wspólnik
2004-12-17
2007-04-19
3 UDZIAŁY PO 400 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200 ,-ZŁ
ALEKSY KRYMOW
Wspólnik
2004-12-17
2007-04-19
JEDEN UDZIAŁ O WARTOŚCI 400 ZŁOTYCH
ALEXANDRE KRIVONOGOV
Wspólnik
2004-12-17
2007-04-19
3 UDZIAŁY PO 400 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200 ZŁOTYCH
VLADIMIR GVOZDOVSKI
Wspólnik
2004-12-17
2007-04-19
3 UDZIAŁY PO 400 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200 ZŁOTYCH
ANDRZEJ CZAREK PRZESTRZELSKI
Prokurent
2004-12-17
2007-04-19
SAMOISTNA
MACIEJ KONRAD CZEBOTAR
Likwidator
2005-12-06
2007-04-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
ALEXANDRE KRIVONOGOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-17
2005-12-06
VLADIMIR GVOZDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-17
2005-12-06
SERGUEI CHLIAPNIKOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-17
2005-12-06
2004-12-17
2005-12-06
"ALEX-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie