KRS 0000134460
NIP6730005875
REGON00035004200000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SZCZECINKU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SZCZECINKU
Data rejestracji 11 paź 2002 (22 lata temu) 11 paź 2002
Data usunięcia 23 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PILSKA, 5, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6730005875
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 gru 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHWACŁAW GONCZAROW
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2006-07-13
BOGDAN STANISŁAW RYBAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2006-07-13
HENRYK WYSZOMIRSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2018-07-24
ALEKSANDRA PLESKACZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2019-12-23
TERESA ZARĘBA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2006-07-13
WIESŁAW KAŹMIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2018-07-24
STANISŁAW LEŚNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2019-12-23
MAŁGORZATA WINNICKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2019-12-23
TERESA MACIEJSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-11
2006-07-13
GRAŻYNA KONONOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-07-13
2010-06-08
DARIUSZ ROBERT KUCHARCZYK
Likwidator
2019-05-29
2019-12-23
TADEUSZ EUGENIUSZ TRZCIŃSKI
Likwidator
2019-05-29
2019-12-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZLONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
TADEUSZ EUGENIUSZ TRZCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-10-11
2016-12-09
JANINA ZOFIA SOKOŁOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-11
2014-07-11
DARIUSZ ROBERT KUCHARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-11
2016-12-09
DARIUSZ ROBERT KUCHARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-12-09
2019-05-29
TADEUSZ EUGENIUSZ TRZCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-09
2019-05-29
2002-10-11
2019-05-29
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W SZCZECINKU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie