KRS 0000222494
NIP9491910873
REGON15218254600000
NazwaUNITED PROCESS CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaUNITED PROCESS CONTROLS
Data rejestracji 30 lis 2004 (20 lat temu) 30 lis 2004
Data usunięcia 23 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JEDNOŚCI, 48, SOSNOWIEC, 41-218, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1459000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9491910873
data rejestracji 01 lis 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #289 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAIWO KORWIN-SZYMANOWSKI
Beneficjent
IWO KORWIN-SZYMANOWSKI
reprezentant
UNITED PROCESS CONTROLS GMBH
Wspólnik
2004-11-30
2019-12-06
2918 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.459.000,00ZŁ
UNITED PROCESS CONTROLS INC.
Wspólnik
2019-12-06
2021-12-23
2918 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.459.000,00 ZŁ
MARIA JOLANTA BONIEWICZ
Prokurent
2004-11-30
2006-09-14
PROKURA ODDZIELNA
ADAM SIWEK
Prokurent
2016-02-02
2021-12-23
PROKURA SAMOISTNA
JENS BAUMANN
Prokurent
2016-03-12
2019-03-18
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ OLESZKIEWICZ
Prokurent
2016-03-12
2019-10-25
PROKURA SAMOISTNA
OLIVIER THIERRY CAURETTE
Prokurent
2019-10-25
2021-12-23
SAMOISTNA
JÓZEF JAKUB GAWRON
Prokurent
2006-09-14
2016-03-12
ODDZIELNA
JERZY DYBSKI
Prokurent
2007-06-28
2013-11-26
PROKURA ODDZIELNA (SAMOISTNA)
KATARZYNA KUCZMIERCZYK
Prokurent
2013-06-14
2021-12-23
SAMOISTNA
MICHAŁ KORWIN SZYMANOWSKI
Prokurent
2016-03-12
2021-12-23
PROKURA SAMOISTNA
IWO KORWIN-SZYMANOWSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU I CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ OLESZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-30
2009-11-30
NADER CHAABAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-11-30
2015-11-19
IWO MACIEJ KORWIN SZYMANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-21
2016-02-02
MICHAŁ JÓZEF KORWIN SZYMANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-11-30
2016-02-02
IWO MACIEJ KORWIN SZYMANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-02
2021-12-23
2004-11-30
2018-10-01
"PROCESS-ELECTRONIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-10-01
2019-01-15
"UNITED PROCESS CONTROLS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-11-30
2005-11-30
ARMII KRAJOWEJ, 19C, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie