KRS 0000222370
NIP7251890124
REGON47329071500000
NazwaKLUB INTELIGENCJI LUDOWEJ
Krótka nazwaKLUB INTELIGENCJI LUDOWEJ
Data rejestracji 25 lis 2004 (20 lat temu) 25 lis 2004
Data usunięcia 04 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres WIĘCKOWSKIEGO, 13, ŁÓDŹ, 90-721, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #8514F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9231G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMAREK KOSMA ROSIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-11-25
2020-08-04
AGNIESZKA MAŁGORZATA ROGUZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-11-25
2020-08-04
ADAM JULIUSZ TOKARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-11-25
2020-08-04
MARIA KACZOROWSKA
Likwidator
2020-06-26
2020-08-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW IMIENIU ZARZĄDU O ILE STATUT NIE STANOWI INACZEJ OŚWIADCZENIA SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB UPOWAŻNIONY CZŁONEK ZARZĄDU. OŚWIADCZENIA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH KLUBU SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM Z UPOWAŻNIONYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KLUBU.
MARIA KACZOROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-11-25
2020-06-26
JADWIGA BIBIANNA WOJTOWICZ BANASZEWSKA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2004-11-25
2020-06-26
MARCIN STEFAN ROGUZIŃSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2004-11-25
2020-06-26
MONIKA JURZYK
SEKRETARZ
2004-11-25
2020-06-26
JACEK KWIATKOWSKI
SKARBNIK
2004-11-25
2020-06-26
2004-11-25
2020-06-26
KLUB INTELIGENCJI LUDOWEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie