KRS 0000222112
NIP5242519398
REGON01587177200000
NazwaHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHTS
Data rejestracji 22 lis 2004 (20 lat temu) 22 lis 2004
Data usunięcia 25 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BORECKA, 4 B, WARSZAWA, 03-034, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5242519398
data rejestracji 01 gru 2004
status Czynny
09124052821978001085957890
PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8
pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA
49109025900000000147675504
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
32124053091111000050452178
PEKAO Oddział w Pułtusku ul.17 Sierpnia 37
ul. 17 Sierpnia 37 06-100 pułtuski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKŁUKASZ ANDRZEJ MADEJA
Beneficjent
ŁUKASZ ANDRZEJ MADEJA
reprezentant
MARCIN MADEJA
Beneficjent
MARCIN MADEJA
reprezentant
MARIUSZ RYSZARD MADEJA
Wspólnik
2004-11-22
2013-12-06
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
MARCIN MADEJA
Wspólnik
2004-11-22
2017-01-25
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49000 ZŁOTYCH
ŁUKASZ ANDRZEJ MADEJA
Wspólnik
2004-11-22
2017-01-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH
ŁUKASZ ANDRZEJ MADEJA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MARCIN MADEJA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA SAMODZIELNIE OŚWIADCZEŃ WOLI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI.
MARIUSZ RYSZARD MADEJA
PREZES ZARZĄDU
2004-11-22
2007-08-01
MARIUSZ RYSZARD MADEJA
WICEPREZES ZARZĄD
2007-08-01
2013-12-06
ŁUKASZ ANDRZEJ MADEJA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-11-22
2017-01-25
MARCIN MADEJA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-11-22
2007-08-01
MARCIN MADEJA
PREZES ZARZĄD
2007-08-01
2017-01-25
2004-11-22
2012-11-07
PŁOCHOCIŃSKA, 15, WARSZAWA, 03-191, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie