KRS 0000167927
NIP5681530350
REGON13095346900000
NazwaIRMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIRMARK
Data rejestracji 23 lip 2003 (21 lat temu) 23 lip 2003
Data usunięcia 29 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BORECKA, 4 B, WARSZAWA, 03-034, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5681530350
data rejestracji 20 sty 2004
status Czynny
98109026040000000130500195
SANPL 1 Oddział w Ciechanowie
ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA
49124052821111001086025255
PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8
pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA
73124053091111000050441837
PEKAO Oddział w Pułtusku ul.17 Sierpnia 37
ul. 17 Sierpnia 37 06-100 pułtuski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #253 PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #255 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #282 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #284 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIAMARCIN MADEJA
Beneficjent
ŁUKASZ ANDRZEJ MADEJA
reprezentant
MARCIN MADEJA
reprezentant
ŁUKASZ ANDRZEJ MADEJA
Beneficjent
MARIUSZ RYSZARD MADEJA
Wspólnik
2003-07-23
2016-12-29
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51 000 ZŁOTYCH
MARCIN MADEJA
Wspólnik
2003-07-23
2016-12-29
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24 000 ZŁOTYCH
ŁUKASZ ANDRZEJ MADEJA
Wspólnik
2015-06-18
2016-12-29
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24 000 ZŁOTYCH
MARCIN MADEJA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ŁUKASZ ANDRZEJ MADEJA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
49,5% UDZIAŁ W ZYSKU PRZY 48% WARTOŚCI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARIUSZ RYSZARD MADEJA
PREZES ZARZĄDU
2003-07-23
2016-12-29
MARCIN MADEJA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-23
2016-12-29
ŁUKASZ ANDRZEJ MADEJA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-18
2016-12-29
2003-07-23
2008-01-23
AL. WOJSKA POLSKIEGO, 52, PUŁTUSK, 06-100, PUŁTUSK, POLSKA
2008-01-23
2008-03-12
GRABÓWIEC, 86G, PUŁTUSK, 06-102, PUŁTUSK, POLSKA
2008-03-12
2009-10-14
86 G, GRABÓWIEC, 06-102, PUŁTUSK, POLSKA
2009-10-14
2012-09-24
PŁOCHOCIŃSKA, 15, WARSZAWA, 03-191, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie