KRS 0000221577
NIP5361756414
REGON01577111900000
Nazwa"CLIMAVENETA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCLIMAVENETA POLSKA
Data rejestracji 17 lis 2004 (20 lat temu) 17 lis 2004
Data usunięcia 01 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 13A, LEGIONOWO, 05-120, LEGIONOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1700000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #9609 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJERZY JANUSZ KOT
Wspólnik
2004-11-17
2010-08-19
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 175.000 ZŁ
ANDRZEJ BOGUMIŁOWICZ
Wspólnik
2004-11-17
2013-10-21
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 175.000 ZŁ
AC REFRIGERATION S.A.
Wspólnik
2005-09-12
2007-11-13
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 75000 PLN
MICHELE AIMEE BOGUMILOWICZ
Wspólnik
2007-11-13
2009-07-07
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000 ZŁ
CLIMAVENETA SOCIETA PER AZIONI
Wspólnik
2009-07-07
2017-11-17
680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700.000 PLN
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Wspólnik
2017-11-17
2018-09-01
680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700.000 ZŁOTYCH
PIETRO SIMONE TONON
Prokurent
2009-08-17
2018-09-01
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
JERZY JANUSZ KOT
PREZES ZARZĄDU
2004-11-17
2009-08-17
JERZY JANUSZ KOT
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-17
2009-09-28
ANDRZEJ BOGUMIŁOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-11-17
2009-08-17
ANDRZEJ BOGUMIŁOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-17
2013-10-21
LUCA GISSI
PREZES ZARZĄDU
2009-08-17
2018-09-01
MAURIZIO MARCHESINI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-21
2017-05-05
1955-02-05
2004-11-17
2009-07-07
"A.C. REFRIGERATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-11-17
2006-12-06
MIKOŁAJA KOPERNIKA, 9, LEGIONOWO, 05-120, LEGIONOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie