KRS 0000158093
NIP9451981513
REGON35669680400000
NazwaMPL TECH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMPL TECH GROUP
Data rejestracji 14 maj 2003 (21 lat temu) 14 maj 2003
Data usunięcia 01 kwi 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKOWSKA, 50, BALICE, 32-083, BALICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #72 INFORMATYKA #9240 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHKATARZYNA JANINA PAWEŁCZUK
Wspólnik
2003-05-14
2009-06-04
68 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ ZA KAŻDY UDZIAŁ I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34000 ZŁ
GRAŻYNA MARTA BARYŁKO
Wspólnik
2003-05-14
2009-06-04
204 UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 500,- ZŁ ZA KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.000 ZŁ
MARGRET JAGIENKA KEULEMANS
Wspólnik
2003-05-14
2009-06-04
88 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ ZA KAŻDY UDZIAŁ I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44000 ZŁ
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Wspólnik
2009-06-04
2010-04-01
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 PLN
KATARZYNA JANINA PAWEŁCZUK
Prokurent
2003-05-14
2009-06-04
ŁĄCZNA
MARGRET JAGIENKA KEULEMANS
Prokurent
2003-05-14
2009-06-04
ŁĄCZNA
CARSTEN FRIEDRICH CLAMANN
Prokurent
2009-06-04
2010-04-01
PROKURA ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM
NORIAKI HIMI
Prokurent
2009-06-04
2010-04-01
PROKURA ŁĄCZNA - Z INNYM PROKURENTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH RAZEM LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
PIOTR ANDRZEJ PAWEŁCZUK
PREZES ZARZĄDU
2003-05-14
2009-06-04
PIOTR ANDRZEJ PAWEŁCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-04
2010-04-01
IAN MUNGO KEULEMANS
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-05-18
2006-04-24
SEIJI OGURO
PREZES ZARZĄDU
2009-06-04
2010-04-01
2003-05-14
2006-06-02
BOCIANA, 6, KRAKÓW, 31-231, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie