KRS 0000220028
NIP5252314410
REGON01586372600000
Nazwa"JANOWSKI I WSPÓLNICY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJANOWSKI I WSPÓLNICY
Data rejestracji 27 paź 2004 (20 lat temu) 27 paź 2004
Data usunięcia 18 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #45 BUDOWNICTWO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #55 HOTELE I RESTAURACJE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #744 REKLAMA #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁAWOJCIECH JANOWSKI
Wspólnik
2004-10-27
2005-11-16
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47500 ZŁOTYCH
PIOTR JANOWSKI
Wspólnik
2005-11-16
2024-01-18
100 (STO) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JOLANTA JANOWSKA
Prokurent
2004-10-27
2007-02-27
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT.
WOJCIECH JANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-27
2007-02-27
PIOTR JANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-02-27
2007-12-05
WOJCIECH JANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-12-05
2024-01-18
2004-10-27
2007-10-01
DYMIŃSKA, 9, WARSZAWA, 01-519, WARSZAWA, POLSKA
2007-10-01
2008-09-04
INSTALATORÓW, 7B, WARSZAWA, 02-237, WARSZAWA, POLSKA
2008-09-04
2016-10-04
GRUPY AK PÓŁNOC, 2, WARSZAWA, 00-712, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie