KRS 0000219627
NIP7792240395
REGON63461809000000
Nazwa"VELVANA DYSTRYBUCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVELVANA DYSTRYBUCJA
Data rejestracji 14 paź 2004 (20 lat temu) 14 paź 2004
Data usunięcia 29 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -, -, KRAKÓW, -, -, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 680000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#2320 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #241 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW #2430Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #245 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #246 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5248 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE"VELVANA" A.S.
Wspólnik
2004-10-14
2017-11-29
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 680000 (SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z CO NAJMNIEJ 2 (DWÓCH) OSÓB DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W JEJ IMIENIU KONIECZNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
PETR RIHAK
PREZES ZARZĄDU
2004-10-14
2017-11-29
VOJTECH BLAHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-02
2007-03-26
2004-10-14
2006-02-02
WOŁCZYŃSKA, 37, POZNAŃ, 60-003, POZNAŃ, POLSKA
2006-02-02
2013-05-09
BOCIANA, 22A, KRAKÓW, 31-231, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie