KRS 0000219459
NIP6391849859
REGON27829345200000
NazwaPERSONAL PARTNERS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPERSONAL PARTNERS EUROPE
Data rejestracji 18 paź 2004 (20 lat temu) 18 paź 2004
Data usunięcia 30 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOLEJOWA, 4, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPERSONAL PARTNERS EUROPE B.V.
Wspólnik
2004-10-18
2019-05-30
998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.900,00ZŁ
HARRY ROBBEN
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2011-02-04
MARCEL ROBBEN
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2011-02-04
KLAAS SMID
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2008-05-19
WILLEMINA JOLING
Członek Organu Nadzoru
2008-05-19
2011-02-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PIOTR WOŁYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-18
2011-02-04
MARCEL ROBBEN
PREZES ZARZĄDU
2011-02-04
2019-05-30
2004-10-18
2006-12-13
POCZTOWA, 14, RACIBÓRZ, 47-400, RACIBÓRZ, POLSKA
2006-12-13
2013-04-19
STAROMIEJSKA, 12, KATOWICE, 40-013, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie