KRS 0000217957
NIP7772443907
REGON63972690800000
Nazwa"OPUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOPUS
Data rejestracji 13 paź 2004 (20 lat temu) 13 paź 2004
Data usunięcia 07 wrz 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃSKA, 63, PUSZCZYKOWO, 62-040, PUSZCZYKOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7320A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH #7320B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRAWNYCH #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAKAROL HENRYK SROKA
Wspólnik
2004-10-13
2006-04-26
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁ
TADEUSZ KAZIMIERZ SMOLIŃSKI
Wspólnik
2004-10-13
2011-09-07
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁ
BAŁTYCKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W KOSZALINIE
Wspólnik
2004-10-13
2011-09-07
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
KRZYSZTOF GRZEGORZ GĄSIOROWSKI
Wspólnik
2006-04-26
2011-09-07
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁOTYCH
ŁUCJAN FRANCISZEK ZAWARTOWSKI
Likwidator
2008-05-13
2011-09-07
ANTONI ROST
Kurator
2007-09-24
2008-05-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWEJ.
TADEUSZ KAZIMIERZ SMOLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-13
2008-05-13
KRZYSZTOF GRZEGORZ GĄSIOROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-10-13
2008-05-13
2004-10-13
2008-05-13
"OPUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie