KRS 0000216615
REGON01310063900000
Nazwa"EUROPEJSKIE CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJI REGIONALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUROPEJSKIE CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJI REGIONALNEJ
Data rejestracji 20 wrz 2004 (20 lat temu) 20 wrz 2004
Data usunięcia 20 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7487 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #911 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW I PROFESJONALNYCH #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAMAREK ROBERT JAKUBOWSKI
Wspólnik
2004-09-20
2005-07-12
334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.700 ZŁOTYCH
TOMASZ STAŃCZYK
Wspólnik
2004-09-20
2019-08-20
997 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49850 ZŁOTYCH
TOMASZ CIEŚLAK
Wspólnik
2004-09-20
2007-05-10
500 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 25.000,00 ZŁOTYCH
IRENEUSZ PSZCZÓŁKA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-20
2007-05-10
MAGDALENA AGNIESZKA CIEŚLAK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-20
2007-05-10
MICHAŁ OLEJNICZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-20
2019-08-20
ALEKSANDRA RUTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-05-10
2019-08-20
ANETA BOROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-05-10
2019-08-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
MAREK ROBERT JAKUBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-09-20
2005-07-12
TOMASZ CIEŚLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-20
2007-05-10
TOMASZ STAŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-20
2019-08-20
HENRYK KAZIMIERZ SMUCZEK
PREZES
2005-07-12
2007-05-10
BOGDAN SZYMAŃSKI
PREZES
2007-05-10
2008-01-22
2004-09-20
2005-07-12
ŻEROMSKIEGO, 94, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
2005-07-12
2010-10-06
CIOŁKA, 13, WARSZAWA, 01-445, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie