KRS 0000216085
NIP5213282232
REGON01721984000000
NazwaSPINACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPINACZ
Data rejestracji 01 wrz 2004 (20 lat temu) 01 wrz 2004
Data usunięcia 23 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻELAZNA, 47/51 A, KIELCE, 25-014, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213282232
data rejestracji 31 mar 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lis 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5263A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARTA MARIA KOŁACZKOWSKA
Wspólnik
2004-09-01
2011-02-28
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18000 ZŁOTYCH
MAREK PIOTR SAWICKI
Wspólnik
2004-09-01
2011-02-28
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12000 ZŁOTYCH
STANISŁAW JAN KUNDERA
Wspólnik
2011-02-28
2019-12-23
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ
TOMASZ ADAM KOŁACZKOWSKI
Prokurent
2004-09-01
2019-12-23
PROKURA SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT
MAREK PIOTR SAWICKI
PREZES ZARZĄDU
2004-09-01
2011-02-28
STANISŁAW JAN KUNDERA
PREZES ZARZĄDU
2011-02-28
2019-12-23
2004-09-01
2007-12-21
AL. JEROZOLIMSKIE, 179, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA
2007-12-21
2011-02-28
OSIEDLE SŁONECZNA POLANA, 41, JABŁONNA, 05-110, JABŁONNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie