KRS 0000071783
NIP5260014964
REGON01038105200000
NazwaBOLAGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBOLAGET
Data rejestracji 14 gru 2001 (23 lata temu) 14 gru 2001
Data usunięcia 11 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 9, WARSZAWA, 01-524, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 683000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9213Z PROJEKCJA FILMÓW #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY #9231G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9271Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI, ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI I KONKURSAMI #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMAREK PIOTR SAWICKI
Wspólnik
2001-12-14
2024-09-11
78 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.000 ZŁOTYCH
FOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-12-14
2024-09-11
254 DZIAŁY PO 1.000 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 254.000 ZŁOTYCH
011871396
TWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-12-14
2024-09-11
286 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 286.000 ZŁOTYCH
011564659
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU
JOLANTA MAŁGORZATA WOJTAL
PREZES ZARZĄDU
2001-12-14
2024-09-11
KATARZYNA GRAŻYNA CHABROS
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-14
2017-01-26
2001-12-14
2006-01-19
SMOLNA, 15, WARSZAWA, 00-375, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie