KRS 0000215503
NIP6390004551
REGON00044893000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA"
Data rejestracji 23 sie 2004 (20 lat temu) 23 sie 2004
Data usunięcia 30 sty 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PLAC WOLNOŚCI, 1, RACIBÓRZ, 47-400, RACIBÓRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPIOTR STOCHMIAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-23
2009-01-30
MICHAŁ OSMENDA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-23
2009-01-30
ANDRZEJ GOŁĘBIOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-23
2009-01-30
ZENON KRUTY
Członek Organu Nadzoru
2004-08-23
2008-06-27
WIKTOR KLIMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-23
2009-01-30
DOROTA JANECZEK
Członek Organu Nadzoru
2008-06-27
2009-01-30
JAN KOWALCZYK
Likwidator
2008-04-15
2009-01-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIAZKÓW MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI PREZES I JEGO ZASTĘPCA, WZGLĘDNIE PREZES LUB JEGO ZASTEPCA I USTANOWIONY PEŁNOMOCNIK
JÓZEF PINIOR
PREZES ZARZĄDU
2004-08-23
2008-04-15
STANISŁAW GAŃCZORZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-23
2006-07-25
ALFRED MALCHARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-25
2008-04-15
2004-08-23
2008-04-15
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie