KRS 0000161837
NIP6390007012
REGON00047612200000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PAWŁOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZA PRODUKCYJNA W PAWŁOWIE
Data rejestracji 15 maj 2003 (21 lat temu) 15 maj 2003
Data usunięcia 04 mar 2020 04 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres PIETROWICKA, 8, PAWŁÓW, 47-480, PIETROWICE WIELKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6390007012
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIHENRYK KASPER
Likwidator
2018-12-14
2020-03-04
WALTER KULIK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-15
2020-03-04
RAFAŁ PILAR
Członek Organu Nadzoru
2003-05-15
2003-08-13
PAWEŁ KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-15
2003-08-13
IRENA ANOLIK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-13
2011-03-31
EDMUND ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-13
2020-03-04
LEONARD ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2011-03-31
2020-03-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
BRONISŁAW PELCZAR
PREZES ZARZĄDU
2003-05-15
2015-04-07
HENRYK KASPER
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-15
2018-12-14
ALOJZY LAZAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-15
2005-02-17
JAN KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-04-07
2018-12-14
2003-05-15
2018-12-14
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PAWŁOWIE
2003-05-15
2003-08-13
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 89, PAWŁÓW, 47-491, PAWŁÓW, POLSKA
2003-08-13
2009-03-25
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 89, PAWŁÓW, 47-480, PIETROWICE WIELKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie