KRS 0000214269
NIP9462434074
REGON43272440400000
NazwaLENARTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLENARTOWICZ
Data rejestracji 04 sie 2004 (20 lat temu) 04 sie 2004
Data usunięcia 19 mar 2015 19 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY, 84, LUBLIN, 20-147, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #F BUDOWNICTWO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #H HOTELE I RESTAURACJE #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #J POŚREDNICTWO FINANSOWE #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNAANDRZEJ PIOTR LENARTOWICZ
Wspólnik
2004-08-04
2015-03-19
99 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 49.500,00 ZŁ
ANDRZEJ PIOTR LENARTOWICZ
Likwidator
2014-12-18
2015-03-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE, SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. - W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH CZŁONKÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJE, SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄC JEDNOOSOBOWO B) DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE.
ANDRZEJ PIOTR LENARTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-08-04
2014-12-18
2004-08-04
2014-12-18
LENARTOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie