KRS 0000214252
NIP5930100454
REGON19023184100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "CON-MET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "CON-MET"
Data rejestracji 05 sie 2004 (20 lat temu) 05 sie 2004
Data usunięcia 15 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRASICKIEGO, 8, GNIEW, 83-140, GNIEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH #301 PRODUKCJA STATKÓW I ŁODZI #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCHZBIGNIEW NIEDZIÓŁKA
Prokurent
2008-09-26
2017-03-23
SAMOISTNA
MAREK ANDRZEJ SIEMASZKO
Prokurent
2007-11-23
2017-03-23
SAMOISTNA
WIESŁAW LIPNICKI
Prokurent
2007-11-23
2008-09-26
SAMOISTNA
WIESŁAW LIPNICKI
Likwidator
2017-03-23
2017-11-15
ANDRZEJ SKUP
Wspólnik
2004-08-05
2007-11-23
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500 ZŁ
MARIAN ADAM WOLSZLEGER
Wspólnik
2004-08-05
2007-11-23
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000 ZŁ
MAREK ANDRZEJ SIEMASZKO
Wspólnik
2007-11-23
2009-09-17
75 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁ.
ZBIGNIEW NIEDZIÓŁKA
Wspólnik
2007-11-23
2009-09-17
25 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ.
MACIEJ ROBERT SIEMASZKO
Wspólnik
2009-09-17
2017-11-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSKOŚCI 25.000 ZŁ
PIOTR JAKUB NIEDZIÓŁKA
Wspólnik
2009-09-17
2017-11-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
ANDRZEJ SKUP
PREZES
2004-08-05
2006-04-27
MARIAN ADAM WOLSZLEGER
ZASTĘPCA PREZESA
2004-08-05
2006-04-27
JAN JÓZEF ALLABURDA
ZASTĘPCA PREZESA
2004-08-05
2006-04-27
PIOTR DARIUSZ KUREK
PREZES ZARZĄDU
2006-04-27
2007-05-24
TOMASZ ADAMCZYK
ZASTĘPCA PREZESA
2006-04-27
2007-05-24
DARIUSZ ALEKSANDER ZIEMBA
ZASTĘPCA PREZESA
2006-04-27
2007-05-24
ANDRZEJ SKUP
PREZES
2007-05-24
2008-09-26
WIESŁAW LIPNICKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-26
2017-03-23
JERZY CHMIELECKI
ZASTĘPCA PREZESA
2007-05-24
2017-03-23
EUGENIUSZ PIOTR BIELECKI
ZASTĘPCA PREZESA
2007-05-24
2017-03-23
2004-08-05
2017-03-23
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "CON-MET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie