KRS 0000213972
REGON15002534000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE "TRANS-MONTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE "TRANS-MONTEX"
Data rejestracji 04 sie 2004 (20 lat temu) 04 sie 2004
Data usunięcia 28 wrz 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOJAZDOWA, 1, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25095,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2663Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ #2661 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALILESZEK JAN BALL
Wspólnik
2004-08-04
2006-09-28
47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚI 4.935,00 ZŁ
EWA IWONA GARBIEC
Wspólnik
2004-08-04
2006-09-28
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚI 2.940,00 ZŁ
ANNA MAŁGORZATA GARBIEC
Wspólnik
2004-08-04
2006-09-28
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚI 2.730,00 ZŁ
PAWEŁ TOMASZ GARBIEC
Wspólnik
2004-08-04
2006-09-28
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚI 2.730,00 ZŁ
IRENEUSZ FRANCISZEK SACHARCZUK
Wspólnik
2004-08-04
2006-09-28
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚI 2.835,00 ZŁ
IRENEUSZ BARAN
Członek Organu Nadzoru
2004-08-04
2006-09-28
JERZY GAJECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-04
2006-09-28
PAWEŁ GARBIEC
Członek Organu Nadzoru
2004-08-04
2006-09-28
JERZY ALEKSANDER GAJECKI
Likwidator
2004-10-08
2006-09-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAWA, OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU Z OSOBNA.
LESZEK JAN BALL
CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
2004-08-04
2006-09-28
MAŁGORZATA KATARZYNA KASPRZYCKA
CZŁONEK ZARZĄDU VICEPREZES ZARZĄDU
2004-08-04
2006-09-28
2004-08-04
2004-10-08
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE "TRANS - MONTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie