KRS 0000068182
NIP5730016476
REGON15090020400000
Nazwa"MONTEX-HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMONTEX-HOLDING
Data rejestracji 30 lis 2001 (23 lata temu) 30 lis 2001
Data usunięcia 26 maj 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres DOJAZDOWA, 1, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 891600,00 PLN
Wartość nominalna akcji200,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji4458
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#45 BUDOWNICTWO #2523 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7132 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCHADAM PAWEŁ KIELICHOWSKI
OSOBA POWOŁANA W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPADŁEGO
2003-03-26
2009-05-26
ŁUKASZ JAROSŁAW BANASIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-30
2009-05-26
JACEK JERZY DUTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-30
2009-05-26
WALDEMAR LEON LEŚNIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-30
2009-05-26
EDWARD JAN PŁACZKOWSKI
Powiernik
2003-03-26
2009-05-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU,LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
HALINA KANAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-30
2002-09-09
EWA ADAMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-30
2003-03-26
ADAM PAWEŁ KIELICHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-30
2003-03-26
LESŁAW JÓZEF BUZDYGAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-30
2002-09-09
2001-11-30
2009-05-26
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-30
2009-05-26
"MONTEX-HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-30
2009-05-26
DOJAZDOWA, 1, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2001-11-30
2009-05-26
45 - BUDOWNICTWO
2001-11-30
2009-05-26
2523 - PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
2001-11-30
2009-05-26
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2001-11-30
2009-05-26
652 - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE
2001-11-30
2009-05-26
2222Z - DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-11-30
2009-05-26
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
2001-11-30
2009-05-26
7132 - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
2001-11-30
2009-05-26
2811 - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2001-11-30
2009-05-26
2812Z - PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
2001-11-30
2009-05-26
7414 - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie