KRS 0000213788
NIP8951004734
REGON93043319900000
NazwaJAEGER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJAEGER POLAND
Data rejestracji 09 sie 2004 (20 lat temu) 09 sie 2004
Data usunięcia 04 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BYSTRZYCKA, 26, WROCŁAW, 54-215, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8951004734
data rejestracji 22 lut 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1084Z PRODUKCJA PRZYPRAWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #1533B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW #1551Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1561Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1587Z PRODUKCJA PRZYPRAW #1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAWANDRZEJ SIEMIENIAKO
reprezentant
ANDRZEJ SIEMIENIAKO
Beneficjent
KERRY PRODUITS JAEGER SAS
Wspólnik
2004-08-09
2005-09-09
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ. (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KERRY SAVOURY INGREDIENTS FRANCE
Wspólnik
2005-09-09
2021-10-04
500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ANDRZEJ SIEMIENIAKO
Likwidator
2020-09-15
2021-10-04
ANDRZEJ SIEMIENIAKO
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W KERRY POLSKA SP. Z O.O. (CZŁONEK ZARZĄDU)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PHILIPPE MERLIN
PREZES ZARZĄDU
2004-08-09
2005-09-09
PATRICK SCHIAVON
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-09
2015-07-03
ANDRZEJ SIEMIENIAKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-03
2020-09-15
2004-08-09
2020-09-15
JAEGER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie