KRS 0000169967
REGON93204368600000
Nazwa"AKRO-NAFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"AKRO-NAFT" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 19 sie 2003 (21 lat temu) 19 sie 2003
Data usunięcia 02 cze 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BYSTRZYCKA, 26, WROCŁAW, 54-215, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2320B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #5151 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWYANDRZEJ JAN WIJATKOWSKI
Wspólnik
2003-08-19
2005-10-13
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JAROSŁAW BARTŁOMIEJ BLOK
Wspólnik
2003-08-19
2015-06-02
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ 10 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA PRAWIE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z TERESĄ BLOK, MARTĄ BLOK I TOMASZEM BLOK
RADOSŁAW TOMASZ BIGUS
Wspólnik
2005-10-13
2015-06-02
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JERZY STANISŁAW BLOK
Wspólnik
2005-10-25
2010-06-28
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TERESA ANNA BLOK
Wspólnik
2010-06-28
2015-06-02
10 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA PRAWIE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z JAROSŁAWEM BLOK, MARTĄ BLOK I TOMASZEM BLOK.
TOMASZ PAWEŁ BLOK
Wspólnik
2010-06-28
2015-06-02
10 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA PRAWIE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z JAROSŁAWEM BLOK, TERESĄ BLOK I MARTĄ BLOK
MARTA AGNIESZKA BLOK
Wspólnik
2010-06-28
2015-06-02
10 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA PRAWIE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z JAROSŁAWEM BLOK, TERESĄ BLOK I TOMASZEM BLOK
MARTA AGNIESZKA BLOK
Prokurent
2010-06-28
2011-12-22
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ KWIATKOWSKI
Powiernik
2012-08-28
2015-06-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ANDRZEJ JAN WIJATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-19
2005-10-13
JAROSŁAW BARTŁOMIEJ BLOK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-19
2005-10-13
JAROSŁAW BARTŁOMIEJ BLOK
PREZES ZARZĄDU
2005-10-13
2015-06-02
JERZY STANISŁAW BLOK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-13
2010-06-28
RADOSŁAW TOMASZ BIGUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-13
2015-06-02
2003-08-19
2012-08-28
"AKRO-NAFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie