KRS 0000212915
NIP8792408872
REGON87171357600000
NazwaCOLAERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCOLAERT
Data rejestracji 16 lip 2004 (20 lat temu) 16 lip 2004
Data usunięcia 04 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BERNARDYŃSKA, 2, KOŚCIAN, 64-000, KOŚCIAN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA"SAS COLAERT-SPÓŁKA AKCYJNA"
Wspólnik
2004-07-16
2005-10-20
98 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 49.000 ZŁOTYCH
NECKS INVEST AB SZWECJA
Wspólnik
2005-10-20
2020-02-04
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49500,-ZŁ
MEDARD JÓZEF IWICKI
Prokurent
2004-07-16
2006-09-19
SAMOISTNA
JANUSZ KRZYSZTOF ADAMCZAK
Prokurent
2006-09-19
2010-07-08
SAMOISTNA
LARS MAGNUS CARLQUIST
Likwidator
2010-08-27
2020-02-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI MAJA PRAWO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB SAMODZIELNIE PROKURENT
RONNY LENNART JOHANSSON
PREZES ZARZĄDU
2004-07-16
2006-09-19
LARS MAGNUS CARLQUIST
PREZES ZARZĄDU
2006-09-19
2010-08-27
2004-07-16
2007-12-24
"COLAERT POLSKA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2007-12-24
2010-08-27
COLAERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-16
2007-12-24
NA ZAPLECZU, 25, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie