KRS 0000212723
NIP6792805951
REGON35684083300000
NazwaSUPERFOTO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSUPERFOTO.PL
Data rejestracji 16 lip 2004 (20 lat temu) 16 lip 2004
Data usunięcia 16 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BIELSKA, 27, MIKOŁÓW, 43-196, MIKOŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 240000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6792805951
data rejestracji 01 sie 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 wrz 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7230 PRZETWARZANIE DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7440Z REKLAMA #7481 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJISTANISŁAW KAROL KRZAKLEWSKI
Wspólnik
2004-07-16
2006-02-28
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000 ZŁ
JAN KAROL ORZECHOWSKI
Wspólnik
2004-07-16
2016-11-15
240 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240000 ZŁOTYCH
SILINGEN GMBH
Wspólnik
2004-07-16
2019-12-16
240 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240000 ZŁOTYCH
JAROSŁAW JAREK
Likwidator
2018-12-17
2019-12-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO : W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 50.000 ZŁ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PONIŻEJ TEJ KWOTY - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MACIEJ JAKUB ORZECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-02-28
2012-07-16
MICHAŁ DARIUSZ HADZIK
PREZES ZARZĄDU
2012-07-16
2013-04-19
GRÉGORY MICHENAUD
PREZES
2013-04-19
2016-03-02
ROBERT KULAWIAK
PREZES ZARZĄDU
2016-03-02
2017-02-13
JACEK GORZELIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-02
2017-02-13
JACEK GORZELIK
PREZES ZARZĄDU
2017-02-13
2018-12-17
STANISŁAW KAROL KRZAKLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-07-16
2006-02-28
THOMAS GORZELIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-16
2016-03-02
THOMAS GORZELIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-02
2018-12-17
2004-07-16
2018-12-17
SUPERFOTO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-16
2005-05-16
KALWARYJSKA, 20, KRAKÓW, 30 - 305, KRAKÓW, POLSKA
2005-05-16
2016-03-02
ZBROJARZY, 26, KRAKÓW, 30-412, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie