KRS 0000068739
NIP6342410862
REGON27740966800000
NazwaAGENCJA REKLAMOWA GREENHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAGENCJA REKLAMOWA GREENHOUSE
Data rejestracji 11 gru 2001 (23 lata temu) 11 gru 2001
Data usunięcia 02 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#7440Z REKLAMA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7320H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOIWO ZYGMUNT SAJDAK
Wspólnik
2001-12-11
2004-07-14
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000 PLN
JACEK WITOLD BARA
Wspólnik
2001-12-11
2023-10-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
SILINGEN GMBH
Wspólnik
2004-07-14
2023-10-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JACEK WITOLD BARA
PREZES ZARZĄDU
2001-12-11
2023-10-02
IWO ZYGMUNT SAJDAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-11
2004-07-14
JACEK ALOJZY GORZELIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-14
2023-10-02
2001-12-11
2006-05-25
KOŚCIUSZKI, 182, KATOWICE, 40-049, KATOWICE, POLSKA
2006-05-25
2018-02-27
PONIATOWSKIEGO, 19, KATOWICE, 40-055, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie