KRS 0000211452
NIP5252417995
REGON01576726000000
NazwaFUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU I EDUKACJI "WAR-SPORT"
Krótka nazwaWSPIERANIA ROZWOJU SPORTU I EDUKACJI "WAR-SPORT"
Data rejestracji 28 cze 2004 (20 lat temu) 28 cze 2004
Data usunięcia 12 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (36)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5233 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #554 BARY #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #744 REKLAMA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #747 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #80 EDUKACJA #802 DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #803 SZKOLNICTWO WYŻSZE #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁAJAN HENRYK NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-28
2008-10-27
RADOSŁAW MITAS
Członek Organu Nadzoru
2008-10-27
2009-03-25
SŁAWOMIR MONIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-27
2016-03-10
PIOTR TOMASZ MOSÓR
Członek Organu Nadzoru
2008-10-27
2009-03-25
BARTOSZ GRZEGORZ NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-27
2009-03-25
ROBERT ŁUKASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-06-28
2008-10-27
MARIUSZ PAWEŁ SIEDLECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-28
2008-10-27
MACIEJ ZGLINICKI
Członek Organu Nadzoru
2009-03-25
2019-09-12
TOMASZ WOJCIECH REMBECKI
Członek Organu Nadzoru
2009-03-25
2019-09-12
MARIUSZ PAWEŁ SIEDLECKI
Członek Organu Nadzoru
2009-03-25
2019-09-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI FUNDACJI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI ŁĄCZNIE.
BARTOSZ GRZEGORZ NOWAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-28
2008-10-27
TOMASZ WOJCIECH REMBECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-28
2008-10-27
KATARZYNA OLEJNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-10-27
2009-03-25
JOANNA KATARZYNA KONOPIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-10-27
2019-09-12
ROMAN WŁADYSŁAW OGŁAZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-25
2019-09-12
2004-06-28
2008-10-27
TRĘBACKA, 3, WARSZAWA, 00-074, WARSZAWA, POLSKA
2008-10-27
2009-03-25
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 124, WARSZAWA, 01-466, WARSZAWA, POLSKA
2009-03-25
2016-03-10
SOBIESKIEGO, 103, WARSZAWA, 00-763, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie