KRS 0000211004
REGON01577998300000
NazwaUNIVERSAL LABORATORY PLASTICWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUNIVERSAL LABORATORY PLASTICWARE
Data rejestracji 23 cze 2004 (20 lat temu) 23 cze 2004
Data usunięcia 25 kwi 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2615Z PRODUKCJA SZKŁA TECHNICZNEGO #2624Z PRODUKCJA WYROBÓW CERAMICZNYCH TECHNICZNYCH POZOSTAŁYCH #2956 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3310 PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH #3320 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #3340 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAALEKSANDER AUGUST POCIEJ
Wspólnik
2004-06-23
2004-08-23
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 PLN
"GILSON" S.A.S.
Wspólnik
2004-08-23
2007-04-25
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
FRANCOIS GERARD CHAMOIN
Prokurent
2004-08-23
2005-06-15
JEDNOOSOBOWA, SAMOISTNA
FRANCOIS GERARD CHAMOIN
Prokurent
2006-04-28
2007-04-25
SAMOISTNA
ATIKA EL SAYED
Likwidator
2006-05-12
2007-04-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - PROKURENT SAMODZIELNIE
MARC STEPHANE SOLOTAREFF
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-23
2005-10-19
FRANCOIS GERARD CHAMOIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-15
2006-04-28
ATIKA EL SAYED
PREZES ZARZĄDU
2005-10-19
2006-05-12
2004-06-23
2005-10-19
"T.P.P." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-19
2006-05-12
UNIVERSAL LABORATORY PLASTICWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-23
2004-10-01
AL. PRZYJACIÓŁ, 9, WARSZAWA, 00-565, WARSZAWA, POLSKA
2004-10-01
2006-08-23
OSTRÓDZKA, 55, WARSZAWA, 03-289, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie