KRS 0000209604
NIP6431004916
REGON27267207100000
NazwaHUTA SZKŁA "WANDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHUTA SZKŁA "WANDA"
Data rejestracji 04 cze 2004 (20 lat temu) 04 cze 2004
Data usunięcia 10 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 5, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-100, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 804000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#2601 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6002 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6301 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6302 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWŁADYSŁAW KAZIMIERZ KOTABA
Wspólnik
2004-06-04
2005-04-13
1608 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 500 ZŁ, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 804.000 ZŁ
Wspólnik
2005-04-13
2008-02-19
1.608 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 804.000,00 ZŁ
01147884200000
Wspólnik
2008-02-19
2024-09-10
1608 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 804.000,00 ZŁ
47319656000000
ZBIGNIEW WALDEMAR KANIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-19
2024-09-10
ZYGMUNT BETLEJ
Członek Organu Nadzoru
2008-02-19
2016-11-09
LESZEK GRZEGORZ PIJANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-19
2024-09-10
MICHAŁ MIKOŁAJ PYZALSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-19
2016-11-09
WŁADYSŁAW KAZIMIERZ KOTABA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-04
2005-04-13
TADEUSZ ŻYLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-04
2008-02-19
WIESŁAWA SIUDARA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-04
2007-03-28
CZESŁAW BORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-13
2008-02-19
MARIUSZ RADKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-03-28
2008-02-19
JOANNA SZAJB
Prokurent
2007-03-28
2024-09-10
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
STEFAN STAWARZ
PREZES ZARZĄDU
2004-06-04
2006-06-13
STEFAN STAWARZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-06-13
2007-03-28
JERZY KUCHARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-04
2005-07-29
JERZY ROGOCZ
PREZES ZARZĄDU
2006-06-13
2008-02-19
MARIAN CZESŁAW PINDERAK
PREZES ZARZĄDU
2008-02-19
2009-03-04
ANDRZEJ JÓZEF KOROWAJCZYK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2008-02-19
2009-03-04
ANDRZEJ JÓZEF KOROWAJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2009-03-04
2016-11-09
MAURYCY MIECZYSŁAW PYZALSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2008-02-19
2009-03-04
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie