KRS 0000209410
NIP5542587197
REGON09319498300000
Nazwa"BRAC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBRAC
Data rejestracji 03 cze 2004 (20 lat temu) 03 cze 2004
Data usunięcia 03 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MŁYŃSKA, 2, DĄBROWA CHEŁMIŃSKA, 86-070, DĄBROWA CHEŁMIŃSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5542587197
data rejestracji 06 lip 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMRONALD FENSTRA
Beneficjent
1963-09-09
BOGUSŁAW KARDAS
Beneficjent
KRZYSZTOF DARIUSZ ROEHLE
reprezentant
BOGUSŁAW KARDAS
Wspólnik
2004-06-03
2021-02-03
306 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 153.000,00 ZŁ
RONALD FENSTRA
Wspólnik
2004-06-03
2021-02-03
294 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 147.000,00 ZŁ
1963-09-09
BOGUSŁAW KARDAS
Prokurent
2004-06-03
2013-08-21
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF DARIUSZ ROEHLE
Likwidator
2019-07-24
2021-02-03
RONALD FENSTRA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BOGUSŁAW KARDAS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMOISTNA REPREZENTACJA CZŁONKÓW ZARZĄDU - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA)
RONALD FENSTRA
PREZES ZARZĄDU
2004-06-03
2013-08-21
1963-09-09
BOGUSŁAW KARDAS
PREZES ZARZĄDU
2013-08-21
2014-10-13
MARIA KLARA ĆWIRKO
PREZES ZARZĄDU
2014-10-13
2015-10-28
KRZYSZTOF DARIUSZ ROEHLE
PREZES ZARZĄDU
2015-10-28
2019-07-24
2004-06-03
2004-09-06
"BOGEY RONALD ASSET CONTROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-06
2019-07-24
"BRAC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie