KRS 0000208973
NIP6422851410
NazwaKLUB POZYTYWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKLUB POZYTYWKA
Data rejestracji 01 cze 2004 (20 lat temu) 01 cze 2004
Data usunięcia 20 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres M.CURIE SKŁODOWSKIEJ, 1B, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #5540Z BARY #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5530A RESTAURACJE #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5226Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #6022Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5551Z STOŁÓWKI #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7440Z REKLAMA #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9271Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI, ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI I KONKURSAMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKADAM ANDRZEJ BOBER
Wspólnik
2004-06-01
2009-06-17
500 UDZIAŁÓW O WARTOŚĆI ŁĄCZNEJ 50000,00 ZŁ.
MARCIN OWSIAK
Wspólnik
2004-06-01
2009-06-17
500 UDZIAŁÓW O WARTOŚĆI ŁĄCZNEJ 50000,00 ZŁ.
MARIUSZ CZESŁAW ADAMUS
Wspólnik
2004-06-01
2009-06-17
500 UDZIAŁÓW O WARTOŚĆI ŁĄCZNEJ 50000,00 ZŁ.
DARIUSZ ŻYCHOWSKI
Wspólnik
2009-06-17
2017-09-20
1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00;-ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADAM ANDRZEJ BOBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-01
2009-06-17
MARCIN OWSIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-06-01
2009-06-17
MARIUSZ CZESŁAW ADAMUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-01
2009-06-17
DARIUSZ ŻYCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-06-17
2017-09-20
2004-06-01
2004-08-13
KLUB POZYTYWAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie