KRS 0000122228
REGON15001907800000
NazwaPOLSKA IZBA FINANSOWA "SKARBIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLSKA IZBA FINANSOWA "SKARBIEC"
Data rejestracji 10 lip 2002 (22 lata temu) 10 lip 2002
Data usunięcia 13 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAROLINKI, 58, GLIWICE, 44-121, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 26000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6521 LEASING #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTUMARCIN OWSIAK
Wspólnik
2002-07-10
2004-09-29
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000,00ZŁ
GABRIELA HELENA LEWANDOWSKA
Wspólnik
2002-07-10
2004-06-29
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500,00 ZŁ
MARIUSZ CZESŁAW ADAMUS
Wspólnik
2002-07-10
2004-09-29
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00ZŁ
ADAM ANDRZEJ BOBER
Wspólnik
2002-07-10
2004-09-29
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00ZŁ
PRZEMYSŁAW MARCIN SŁODCZYK
Wspólnik
2004-09-29
2017-02-13
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEST SAMODZELNIE UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI; JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
GABRIELA HELENA LEWANDOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-07-10
2004-06-08
MARCIN OWSIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-10
2004-06-08
ADAM ANDRZEJ BOBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-10
2004-06-08
FRANCISZEK JERZY NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2004-06-08
2004-09-29
PRZEMYSŁAW MARCIN SŁODCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-09-29
2013-10-24
MARIUSZ CZESŁAW ADAMUS
VICE PREZES ZARZĄDU
2002-07-10
2004-06-08
2002-07-10
2017-02-13
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-10
2017-02-13
POLSKA IZBA FINANSOWA "SKARBIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-10
2017-02-13
KAROLINKI, 58, GLIWICE, 44-121, GLIWICE, POLSKA
2002-07-10
2017-02-13
7414 - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2002-07-10
2017-02-13
7011Z - ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2002-07-10
2017-02-13
7012Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2002-07-10
2017-02-13
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2002-07-10
2017-02-13
7032A - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI
2002-07-10
2017-02-13
7032B - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI
2002-07-10
2017-02-13
5119Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU(PROWADZENIE SPRZEDAŻY I USŁUG W SYSTEMIE KONSORCJUM)
2002-07-10
2017-02-13
7440Z - REKLAMA
2002-07-10
2017-02-13
7484B - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2002-07-10
2017-02-13
6713Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie