KRS 0000206978
NIP6331824583
REGON27337301100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKOTERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKOTERM"
Data rejestracji 17 maj 2004 (20 lat temu) 17 maj 2004
Data usunięcia 26 mar 2020 26 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WĘGLOWA, 4, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 44-268, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 260000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6331824583
data rejestracji 01 mar 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOJAN NELISZER
Wspólnik
2004-05-17
2020-03-26
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 42.000,00;-ZŁ
RYSZARD JAN KAŁAMAŁA
Wspólnik
2004-05-17
2020-03-26
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 42.000,00;-ZŁ
MIECZYSŁAW SZCZEPAN PILIPIEC
Wspólnik
2004-05-17
2020-03-26
83 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 41.500,00 ZŁ
ZDZISŁAW JAN SZLAGOWSKI
Wspólnik
2004-05-17
2020-03-26
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 42.000,00;-ZŁ
ARTUR JÓZEF WOJTKÓW
Członek Organu Nadzoru
2006-05-12
2009-12-02
ROMAN CHWASTYK
Członek Organu Nadzoru
2009-12-02
2020-03-26
ŁUCJAN JÓZEF KURCOK
Członek Organu Nadzoru
2015-12-15
2020-03-26
FRANCISZEK JAN LANGER
Członek Organu Nadzoru
2004-05-17
2020-03-26
EUGENIUSZ LESZEK BIEG
Członek Organu Nadzoru
2004-05-17
2015-12-15
JÓZEF ANDRZEJ MRÓZ
Członek Organu Nadzoru
2004-05-17
2006-05-12
ZDZISŁAW SZLAGOWSKI
Likwidator
2019-06-12
2020-03-26
RYSZARD KAŁAMAŁA
Likwidator
2019-06-12
2020-03-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji-KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH, A MAJĄTKOWYCH DO 10.000 ZŁ -W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 10.000 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
JAN NELISZER
PREZES ZARZĄDU
2004-05-17
2009-06-17
JAN NELISZER
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-06-17
2018-08-02
JAN NELISZER
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-02
2019-06-12
MIECZYSŁAW SZCZEPAN PILIPIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-17
2018-08-02
MIECZYSŁAW SZCZEPAN PILIPIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-02
2019-06-12
RYSZARD JAN KAŁAMAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-02
2019-06-12
ZDZISŁAW JAN SZLAGOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-17
2009-06-17
ZDZISŁAW JAN SZLAGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-06-17
2018-08-02
ZDZISŁAW JAN SZLAGOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-02
2019-06-12
RYSZARD JAN KAŁAMAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-17
2018-08-02
2004-05-17
2019-06-12
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKOTERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie