KRS 0000206439
NIP5842520079
REGON19304173300000
Nazwa"RWS SPEDITION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRWS SPEDITION
Data rejestracji 12 maj 2004 (20 lat temu) 12 maj 2004
Data usunięcia 20 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUNWALDZKA, 53, RUMIA, 84-230, RUMIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #551 USŁUGI HOTELARSKIE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJNORBERT MACIEJ BRZEZIŃSKI
Wspólnik
2005-02-22
2007-04-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 PLN
KRZYSZTOF SIELICKI
Wspólnik
2004-05-12
2007-04-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
IGOR MAZOVIETSKIY
Wspólnik
2004-05-12
2005-02-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
ROBERT KUSCH
Wspólnik
2007-04-05
2009-03-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
ANDRZEJ HAJDEL
Wspólnik
2009-03-06
2017-12-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
WOJCIECH KRZYSZTOF WAŁCZYK
Wspólnik
2007-04-05
2017-12-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
WOJCIECH KRZYSZTOF WAŁCZYK
Prokurent
2007-04-05
2017-12-20
PROKURA SAMOISTNA
GRAŻYNA EWA BRZEZIŃSKA
Prokurent
2005-02-22
2007-04-05
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO I TRZYOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF SIELICKI
PREZES ZARZĄDU
2004-05-12
2007-04-05
IGOR MAZOVIETSKIY
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-12
2005-02-22
NORBERT MACIEJ BRZEZIŃSKI
WICEPREZES
2005-02-22
2007-04-05
SŁAWOMIR WOJCIESZAK
PREZES ZARZĄDU
2007-04-05
2017-12-20
2004-05-12
2007-04-05
RUSPOL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-12
2007-04-05
KUPAŁY, 22, GDAŃSK, 80-354, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie