KRS 0000007194
NIP5871527121
REGON19252637400000
NazwaVIVALDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVIVALDO
Data rejestracji 10 kwi 2001 (23 lata temu) 10 kwi 2001
Data usunięcia 25 lip 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUNWALDZKA, 53, RUMIA, 84-230, RUMIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#361 PRODUKCJA MEBLI #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJGRAŻYNA HELENA ZABRATAŃSKA
Prokurent
2007-10-12
2010-10-01
SAMOISTNA
ZBIGNIEW MARCIN KOHNKE
Prokurent
2005-01-13
2005-06-03
SAMOISTNA
MARCIN RYSZARD LASZEWSKI
Likwidator
2010-10-01
2011-07-25
CHIP-USŁUGI INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-04-10
2001-10-25
50 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁ ( JEDEN TYSIĄC ) ZŁOTYCH JEDEN UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ ( PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ) ZŁOTYCH
008478570
BEATA KUSCH
Wspólnik
2001-10-25
2009-01-16
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁOTYCH
JÓZEF JERMACZ
Wspólnik
2009-01-16
2011-07-25
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI LICZY OD JEDNEJ DO CZTERECH OSÓB W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZLONKÓW ZARZĄDU Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE PREZES ZARZĄDU
SŁAWOMIR WOJCIECH TOMCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-04-10
2003-11-26
GRAŻYNA HELENA ZABRATAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-11-26
2007-10-12
JANUSZ JÓZEF ZABRATAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-10-12
2010-10-01
2001-04-10
2009-01-16
FAT-MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-01-16
2010-10-01
VIVALDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-10
2003-01-08
8, REKOWO-GÓRNE, 84-123, POŁCHOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie