KRS 0000206057
NIP5851406101
REGON19303258500000
Nazwa"PARTNER ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPARTNER ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Data rejestracji 04 maj 2004 (20 lat temu) 04 maj 2004
Data usunięcia 17 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZŁOTA, 47, BANINO, 80-297, BANINO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 219000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETELIZA MARIA BILIK STEFANICKA
Wspólnik
2004-05-04
2024-06-17
845 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 211.250,00 ZŁ
MICHAŁ JERZY GIERDAL
Wspólnik
2004-05-04
2024-06-17
20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ.
ELIZA MARIA BILIK STEFANICKA
Prokurent
2008-08-01
2009-12-21
PROKURA SAMODZIELNA I SAMOISTNA
ELIZA MARIA BILIK STEFANICKA
Likwidator
2009-12-21
2013-12-06
DARIUSZ TOMASZ STEFANICKI
Likwidator
2013-12-06
2024-06-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ELIZA MARIA BILIK STEFANICKA
PREZES ZARZĄDU
2004-05-04
2008-08-01
MICHAŁ JERZY GIERDAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-04
2006-06-21
DARIUSZ TOMASZ STEFANICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-06-21
2008-08-01
DARIUSZ TOMASZ STEFANICKI
PREZES ZARZĄDU
2008-08-01
2009-12-21
2004-05-04
2008-08-01
"PARTNER - USŁUGI PŁATNICZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-08-01
2009-12-21
"PARTNER ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-04
2006-11-15
TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 11 A, SOPOT, 81-704, SOPOT, POLSKA
2006-11-15
2011-05-02
ŚWIĘTOJAŃSKA, 101, GDYNIA, 81-387, GDYNIA, POLSKA
2011-05-02
2013-12-06
KRUCZKOWSKIEGO, 19 A, GDAŃSK, 80-287, GDAŃSK, POLSKA
GKm 54/23
2023-12-09
2024-01-12
7651.19 PLN
V GC 1375/09 upr
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Paweł Szczepański Kancelaria Komornicza nr V w Żukowie
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie