KRS 0000074882
REGON01280898000000
NazwaSSI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSSI POLSKA
Data rejestracji 20 gru 2001 (23 lata temu) 20 gru 2001
Data usunięcia 16 lis 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRYTNARA, 41, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 519150,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #7440Z REKLAMAS. S. I. HOLDING A.G.
Wspólnik
2001-12-20
2007-06-15
10.383 UDZIAŁY PO 50 ZŁ. KAŻDY, CO ŁĄCZNIE DAJE 519.150
WITOLD HENRYK CASETTI
Wspólnik
2007-06-15
2007-11-16
5192 UDZIAŁY PO 50 ZŁ KAŻDY, CO ŁĄCZNIE DAJE 259.600 ZŁ
MONICA RISULEO
Wspólnik
2007-06-15
2007-11-16
5191 UDZIAŁÓW PO 50ZŁ KAŻDY, CO ŁĄCZNIE DAJE 259.550 ZŁ
WITOLD HENRYK CASETTI
Likwidator
2007-06-15
2007-11-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
MICHAEL OLLMANN
PREZES ZARZĄDU
2001-12-20
2003-10-10
WITOLD HENRYK CASETTI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-20
2007-06-15
MICHAŁ JERZY GIERDAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-13
2003-10-10
GISBERT CHRISTIAN VON HAMMERSTEIN GESMOLD
PREZES ZARZĄDU
2003-10-10
2007-06-15
2001-12-20
2002-03-13
STAR SERVICE INTERNATIONAL POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-13
2007-06-15
SSI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-20
2004-03-19
WŁADYSŁAWA SMOLEŃSKIEGO, 4, WARSZAWA, 01-698, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie