KRS 0000205096
REGON35675428100000
NazwaCZUCHAJ I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCZUCHAJ I WSPÓLNICY
Data rejestracji 28 kwi 2004 (20 lat temu) 28 kwi 2004
Data usunięcia 03 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZWEDZKA, 74, KRAKÓW, 30-315, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7320B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRAWNYCH #7411Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7440Z REKLAMAMICHAŁ JAN KŁACZYŃSKI
Wspólnik
2004-04-28
2006-12-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
KATARZYNA KŁACZYŃSKA
Wspólnik
2004-04-28
2006-12-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
IWONA CZUCHAJ
Wspólnik
2006-12-29
2015-11-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
LESZEK GRZEGORZ CZUCHAJ
Wspólnik
2006-12-29
2015-11-03
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ
DARIUSZ PIOTR CZUCHAJ
Likwidator
2013-08-05
2015-11-03
MACIEJ KRZYSZTOF KŁACZYŃSKI
Prokurent
2004-04-28
2006-12-29
SAMODZIELNA
IWONA CZUCHAJ
Prokurent
2006-12-29
2015-11-03
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MICHAŁ JAN KŁACZYŃSKI
PREZES
2004-04-28
2006-12-29
KATARZYNA KŁACZYŃSKA
WICEPREZES
2004-04-28
2006-12-29
DARIUSZ PIOTR CZUCHAJ
PREZES ZARZĄDU
2006-12-29
2013-08-05
2004-04-28
2006-12-29
KŁACZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-12-29
2007-01-29
CZUCHAJ I WSPÓŁNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-01-29
2013-08-05
CZUCHAJ I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-28
2006-12-29
ZAGRODY, 21, KRAKÓW, 30-318, KRAKÓW, POLSKA
2006-12-29
2007-04-24
MORAWSKIEGO KAZIMIERZA, 5, KRAKÓW, 30-102, KRAKÓW, POLSKA
2007-04-24
2008-05-15
BRONOWICKA, 90, KRAKÓW, 30-084, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie