KRS 0000204107
NIP7822281460
REGON63453103400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SURBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SURBET"
Data rejestracji 26 kwi 2004 (20 lat temu) 26 kwi 2004
Data usunięcia 14 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUNWALDZKA, 21, POZNAŃ, 60-783, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #0201A GOSPODARKA LEŚNA #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #0112A UPRAWA WARZYW #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0122Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW #0124Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0502A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTW RYBACKICH I WYLĘGARNI RYB, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #1513B PRODUKCJA - UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSA #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7420B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #0202Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7480B AKWIZYCJA, POŚREDNICTWO HANDLOWE I GIEŁDOWE #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCIROBERT MIRZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-26
2013-10-14
BOGDAN STRACHANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-14
2013-10-14
LESZEK WŁODZIMIERZ MIRZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-26
2005-01-14
BOŻENA KAZIMIERA STRACHANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-26
2013-10-14
ROBERT MIRZYŃSKI
Wspólnik
2004-04-26
2013-10-14
4 UDZIAŁY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 200,00 ZŁ
RYSZARD KAŹMIERCZAK
Wspólnik
2004-04-26
2013-10-14
4 UDZIAŁY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 200,00 ZŁ
ALICJA JOLANTA PLACKOWSKA
Wspólnik
2004-04-26
2013-10-14
4 UDZIAŁY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 200,00 ZŁ
BOŻENA KAZIMIERA STRACHANOWSKA
Wspólnik
2004-04-26
2013-10-14
8 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 400 ZŁ
LESZEK WŁODZIMIERZ MIRZYŃSKI
Likwidator
2012-03-27
2013-10-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
RYSZARD KAŹMIERCZAK
PREZES ZARZĄDU
2004-04-26
2012-03-27
MARIA STANISŁAWA NOWICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-26
2005-01-14
LESZEK WŁODZIMIERZ MIRZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-14
2012-03-27
2004-04-26
2012-03-27
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SURBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-26
2005-01-14
OS.CZECHA, 125, POZNAŃ, 61-292, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie