KRS 0000204082
NIP5270206599
REGON01210324500000
Nazwa"RASKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRASKO
Data rejestracji 16 kwi 2004 (20 lat temu) 16 kwi 2004
Data usunięcia 10 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHROBERT URBANIAK
Wspólnik
2004-04-16
2006-08-17
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
ROMAN BENEDYKT GAJEWSKI
Wspólnik
2006-08-17
2019-12-10
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ROMAN BENEDYKT GAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-04-16
2014-04-01
STANISŁAW BYTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-05-23
2019-10-30
2004-04-16
2017-05-23
JANA KAZIMIERZA, 61, WARSZAWA, 01-267, WARSZAWA, POLSKA
2017-05-23
2018-12-21
UL. MLECZNA, 1, WARSZAWA, 03-667, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie