KRS 0000203474
NIP6252250745
REGON27823370500000
Nazwa"BIZMEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIZMEDIA
Data rejestracji 13 kwi 2004 (20 lat temu) 13 kwi 2004
Data usunięcia 05 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻURAWIA, 53, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (58)
#1010 GÓRNICTWO I WZBOGACANIE WĘGLA KAMIENNEGO. DRĄŻENIE I BUDOWA CHODNIKÓW, SZYBÓW I SZTOLNI #1120Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #141 WYDOBYWANIE KAMIENIA #142 WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY #1450Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #1513 PRODUKCJA WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH #1541Z PRODUKCJA NIE OCZYSZCZONYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW #1542Z PRODUKCJA RAFINOWANYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW #156 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2310 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW KOKSOWANIA WĘGLA #2320 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #241 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW #243 PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #245 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #246 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH #282 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #300 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #3140Z PRODUKCJA AKUMULATORÓW, OGNIW I BATERII GALWANICZNYCH #316 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #55 HOTELE I RESTAURACJE #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #603 TRANSPORT RUROCIĄGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9251 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK I ARCHIWÓWJERZY KAZIMIERZ ANTONIAK
Wspólnik
2004-04-13
2005-01-07
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 PLN
BARTOSZ ZBIGNIEW BRUDEK
Wspólnik
2004-04-13
2005-01-07
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 PLN
MACIEJ TADEUSZ DZIERŻAWSKI
Wspólnik
2005-01-07
2018-11-05
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ
KRYSTIAN OSKAR SZCZEPANIK
Wspólnik
2005-01-07
2018-11-05
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
Wspólnik
2005-01-07
2018-11-05
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
27823370500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ
BARTOSZ ZBIGNIEW BRUDEK
PREZES ZARZĄDU
2004-04-13
2005-01-07
JERZY KAZIMIERZ ANTONIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-13
2005-01-07
KRYSTIAN OSKAR SZCZEPANIK
WICEPREZES
2005-01-07
2007-05-21
MACIEJ TADEUSZ DZIERŻAWSKI
PREZES
2005-01-07
2010-08-17
MAREK RYSZARD KELLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-07
2013-09-03
2004-04-13
2005-01-07
DEHNELÓW, 40, CZELADŹ, 41-250, CZELADŹ, POLSKA
2005-01-07
2007-05-21
TOSZECKA, 101, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie